经营范围: 许可经营项目:无 一般经营项目:人力资源管理服务;国内教育信息咨询服务;企业管理信息咨询服务。
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
王彬 | -- | |||
朱奕颖 | -- |
变更前:无
变更后:(注:标有*标志的为法定代表人), 1 董文利 董事长, 2 李海忠 董事, 3 王天利 董事, 4 屈超强* 董事, 5 屈超强* 总经理, 6 唐益军 监事, 7 毛跃苹 监事
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-27
来源: 2019-08-23
来源: 2019-08-27
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-27
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-28
更多 >