经营范围: 橡胶胶辊、机电产品、普通机械、橡胶制品加工销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- |
变更前:无
变更后:法定代表人(负责人): 肖线忠; 营业期限: 2002-11-22 至 2022-11-21; 组织机构: 林功生 职务: 监事; 肖线忠 职务: 执行董事兼总经理;
来源: 2019-08-24
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-25
来源: 2019-08-29
更多 >