经营范围: 水产品食品市场开发、贸易;种植果蔬;商场(市场)投资、策划服务(除国家明令禁止经营项目外)。〓
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
杨奕勇 | -- | |||
曾妥 | -- |
变更前:无
变更后:(注:标有*标志的为法定代表人), 1 徐一春* 董事长, 2 苏同星 董事, 3 邢琪 董事, 4 张春庆 董事, 5 朱从军 董事, 6 张京生 董事, 7 王建全 董事, 8 蔡松海 董事, 9 蔡松海 经理, 10 杨学军 监事, 11 周铨 监事
来源:凤凰财经频道 2019-08-27
来源:万和Vanward 2019-08-26
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:玩味家电-厨房家电 2019-08-29
来源:万和Vanward 2019-08-26
来源:网络媒体 2019-08-27
来源:网络媒体 2019-08-28
来源:网络媒体 2019-08-26
更多 >