经营范围: 工程测量(按《测绘资质证书》核定的范围经营)(许可至2014年12月31日)***销售、维修绘图,计算及测量仪器、计算机、软件及辅助设备**
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
李海林 | -- | |||
李树铭 | -- | |||
顾俊江 | -- |
变更前:无
变更后:{2006-08-23,2024-06-30}
来源:CNPP/买购网 2019-08-25
来源:网络媒体 2019-08-27
来源:网络媒体 2019-08-27
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:中国江苏网 2019-08-29
来源:凤凰网-资讯 2019-08-29
来源:CNPP/买购网 2019-08-29
来源:大公网 2019-08-25
更多 >