经营范围: 房地产中介(须凭资质经营)工程造价咨询(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
王保国 | -- | |||
王仲卉 | -- | |||
矫培训 | -- |
变更前:无
变更后:负责人:贾应余; 成员:薛迪胜; 成员:田静;
来源:网络媒体 2019-08-27
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-27
来源:网络媒体 2019-08-28
来源:网络媒体 2019-08-28
来源:网络媒体 2019-08-28
来源:网络媒体 2019-08-28
来源:网络媒体 2019-08-22
更多 >