经营范围: 投资信息咨询、经济信息咨询(不含证劵、期货咨询)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
曹维健 | -- | |||
陈忠杰 | -- |
变更前:无
变更后:(注:标有*标志的为法定代表人), 1 孙晔* 董事长, 2 何海玲 董事, 3 张志军 董事, 4 苏伟娜 董事, 5 胡彪 董事, 6 何海玲 经理, 7 赵亚淳 监事, 8 张进祥 监事, 9 范朴 监事
来源:烽火官网 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-23
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-24
[厨柜品牌]大信厨柜“七星灶”标志中国国内厨房文化博物馆开建
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:民兴电缆官网 2019-08-26
提升中国制造 赢创世界口碑 民兴电缆亮相第211届春季广交会
来源:民兴电缆官网 2019-08-28
更多 >