经营范围: 加油设备 仪器 仪表 五金 建材的零售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
王建敏 | -- | 18万元 | 18万元 | 60.00% |
梁丽珍 | -- | 12万元 | 12万元 | 40.00% |
变更前:暂无记录
变更后:暂无记录
来源: 2019-08-28
杨文倡-光明牌雪糕-上海益民食品一厂(集团)有限公司董事长介绍
来源: 2019-08-23
来源: 2019-08-26
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
更多 >