经营范围: 以自有资产投资及投资咨询,农副产品、食品批发、零售,林木种植,商务信息咨询(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
柳晶晶 | -- | |||
王玲 | -- | |||
李大坤 | -- | |||
范庆全 | -- | |||
赛军 | -- |
变更前:无
变更后:(注:标有*标志的为法定代表人), 1 饶加喜* 执行董事, 2 饶加喜* 经理, 3 张陈 监事
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:卡喏亚Knoya官 2019-08-27
来源:网络媒体 2019-08-28
来源:乐家居装修网 2019-08-29
来源:卡喏亚Knoya官 2019-08-29
来源:卡喏亚Knoya官 2019-08-25
来源:卡喏亚Knoya官 2019-08-25
来源:卡喏亚Knoya官 2019-08-29
更多 >