经营范围: 会议会展服务++
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
李静静 | -- | |||
袁小圆 | -- | |||
段银波 | -- | |||
伍静 | -- |
变更前:无
变更后:自:2005-12-30 至:
来源:腾讯财经 2019-08-27
来源:浙就是我 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-27
来源:雅洁ARCHIE官 2019-08-26
来源:网络媒体 2019-08-28
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:雅洁ARCHIE官 2019-08-26
来源:网络媒体 2019-08-26
更多 >