经营范围: 技术开发、技术咨询、技术服务;教育咨询;文化咨询;经济贸易咨询;公共关系服务;组织文化艺术交流活动;计算机技术培训;应用软件服务;产品设计;基础软件服务;软件开发;销售软件、日用品、文化用品;出版物零售。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
李超 | -- | 2001.3436万元 | 2001.3436万元 | 55.1936% |
李明 | -- | 571.711万元 | 571.711万元 | 15.7668% |
北京萌达科谷企业管理中心(有限合伙) | -- | 355.0999万元 | 355.0999万元 | 9.793% |
高洛峰 | -- | 285.8555万元 | 285.8555万元 | 7.8834% |
北京青山绿水创业投资有限公司 | -- | 177.55万元 | 177.55万元 | 4.8965% |
贾海峰 | -- | 96.7111万元 | 96.7111万元 | 2.6671% |
潍坊大地投资管理有限公司 | -- | 81.0035万元 | 81.0035万元 | 2.2339% |
张晓光 | -- | 30.2182万元 | 30.2182万元 | 0.8334% |
李剑华 | -- | 26.5491万元 | 26.5491万元 | 0.7322% |
变更前:无
变更后:5001.2958万元
变更前:无
变更后:1408.419万元
变更前:无
变更后:1352.0822万元
变更前:无
变更后:姓名:李超,职位:董事长;姓名:曹圣光,职位:董事;姓名:高洛峰,职位:董事;姓名:张晓光,职位:董事;姓名:李明,职位:董事;姓名:李超,职位:经理;姓名:李剑华,职位:监事会主席;姓名:张涛,职位:监事;姓名:贾海峰,职位:监事
变更前:无
变更后:股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)
来源:网络媒体 2019-08-26
来源:网络媒体 2019-08-24
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:爱美瑞官网 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:容声厨卫 2019-08-28
来源:容声厨卫 2019-08-29
来源:容声厨卫 2019-08-28
更多 >