经营范围: 对煤矿的投资、投资咨询及管理。
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
义马煤业集团股份有限公司 | -- | |||
李学义 | -- |
变更前:无
变更后:朱小敏,高姜东,尹春燕,郭永超,陶娟,许国兵,许建,管建海,吴益民,史莉,董静,刘开拓,陈凌,刘蕾,董玉红,曹阳,孙清,薛云龙,李阳,朱林华,曹展,李楠,何进,吴恒友,夏江红,王海林,王欣
来源:奥田AOTIN官网 2019-08-20
来源:奥田AOTIN官网 2019-08-28
来源:今顶Kind官网 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-20
来源:网络媒体 2019-08-20
来源:金帝Kinde官网 2019-08-27
来源:网络媒体 2019-08-25
来源:金帝Kinde官网 2019-08-29
更多 >