经营范围: 通讯技术开发、转让及服务;计算机软硬件及辅助设备、电器的销售;设计、制作、代理、发布国内各类广告;企业管理咨询**
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
范洪江 | -- | |||
李登举 | -- | |||
胡育干 | -- | |||
李桂芳 | -- | |||
范洪江 | -- |
变更前:无
变更后:营业期限: 2001-8-21 至 2021-8-20
来源: 2019-08-26
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-28
高田贤三(TAKADA KENZO)-Kenzo公司创始人介绍
来源: 2019-08-28
德尔菲娜·阿尔诺 -LV (LOUIS VUITTON) 集团总裁介绍
来源: 2019-08-22
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-28
更多 >