经营范围: 教育信息咨询(不得从事教育活动);设计、制作、代理、发布国内各类广告;企业管理咨询;企业形象策划;会务及展览服务;商务咨询服务。**
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
刘克进 | -- | 1.0万元 | 1.0万元 | 33% |
左俊 | -- | 2.0人民币万元 | 2.0人民币万元 | 66% |
变更前:无
变更后:执行董事兼总经理,刘克进,1991-01-17;监事,左俊,1987-09-27;
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-27
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
更多 >