经营范围: 厂房及配套设施的租赁、销售;物业管理。(凡涉及许可证制度的凭许可经营)
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
徐良明 | -- | |||
徐焕新 | -- | |||
黄又明 | -- | |||
徐琼林 | -- | |||
丁永和 | -- |
变更前:无
变更后:负责人:洪炳福; 成员:洪剑能;
来源: 2019-08-25
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-27
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-28
拜安捷血糖仪品牌董事会主席马尔金.戴克斯:创新成企业命脉所在
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
更多 >