经营范围: 电机设计、制造、安装,电梯零配件制造。(国家法律、法规政策禁止、限制项目除外)
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
吴光洲 | -- | |||
李延东 | -- |
变更前:无
变更后:(注:标有*标志的为法定代表人), 1 唐朝晖* 董事长, 2 黄思钧 董事, 3 邢普 董事, 4 陈浩源 董事, 5 魏洪蕊 董事, 6 魏洪蕊 经理, 7 杨大川 监事
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:利民官网 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-28
来源:网易新闻 2019-08-26
来源:白洋健康网 2019-08-28
来源:启德教育官网 2019-08-27
来源:网络媒体 2019-08-25
来源:网络媒体 2019-08-27
更多 >