经营范围: 国内船货代理(有效期至2010年4月30日)。
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
姜峰 | -- | 30万元 | 30万元 | 60.00% |
关健 | -- | 20万元 | 20万元 | 40.00% |
变更前:暂无记录
变更后:暂无记录
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-27
来源: 2019-08-28
更多 >