经营范围: 房地产开发经营(限清理债权债务)。
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
韦家彬 | -- | |||
吕萌 | -- | |||
王燕 | -- | |||
邹瑞珍 | -- | |||
韦启辉 | -- |
变更前:无
变更后:邹瑞珍:;韦家彬:;韦启辉:;王燕:;王震:;吕强:;吕萌:;
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-25
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-23
来源: 2019-08-22
更多 >