经营范围: 非证券类股权投资及相关咨询服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
董建涛 | -- | |||
王淑娴 | -- | |||
石家庄运通物业服务有限公司 | -- | |||
刘晶 | -- | |||
姜玉杰 | -- |
变更前:无
变更后:杨大方
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-27
来源: 2019-08-19
来源: 2019-08-25
来源: 2019-08-29
更多 >