经营范围: 机砖加工 销售(有效期:至2012年8月12日止)**
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
刘东平 | -- | - |
变更前:无
变更后:(注:标有*标志的为法定代表人), 1 高金鹏* 执行董事, 2 高金鹏* 经理, 3 姚礼辉 监事
来源:保利管道官网 2019-08-29
来源:保利管道 2019-08-29
来源:腾讯亚太家居 2019-08-24
来源:欧珀莱AUPRES 2019-08-24
来源:网络媒体 2019-08-28
来源:CNPP/买购网 2019-08-28
来源:搜狐上海 2019-08-29
来源:美尔固官网 2019-08-23
更多 >