经营范围: 企业投资咨询、管理及对外投资(以上经营项目涉及需前置行政许可的凭有效许可证经营,法律、法规禁止的不得经营)
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
唐忠明 | -- | |||
陈建国 | -- | |||
何永玲 | -- | |||
邓文广 | -- | |||
唐军山 | -- |
变更前:无
变更后:2004-12-24~2050-12-23
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-28
更多 >