经营范围: 煤炭加工销售,矿产品销售(以上经营项目涉及行政许可的凭许可证经营)。
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
贺大连 | -- | |||
陈飞 | -- | |||
文彬彬 | -- | |||
欧阳齐旺 | -- | |||
邓志雄 | -- |
变更前:无
变更后:魏平
来源:网络媒体 2019-08-26
来源:网络媒体 2019-08-26
来源:网络媒体 2019-08-28
来源:网络媒体 2019-08-25
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-27
来源:网络媒体 2019-08-23
来源:网络媒体 2019-08-28
更多 >