经营范围: 粮食收购、大米加工(有效期至2015年8月26日)。
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
罗勇 | -- | - | - | 100% |
变更前:无
变更后:(注:标有*标志的为法定代表人), 1 杨凤菊* 执行董事, 2 杨凤菊* 经理, 3 王佳 监事
来源:CNPP/买购网 2019-08-29
来源:龙华网 2019-08-25
来源:肯帝亚官网 2019-08-29
来源:联邦官网 2019-08-25
来源:新浪财经 2019-08-27
来源:肯帝亚官网 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:大宝漆Taiho官 2019-08-24
更多 >