经营范围: 矿产品销售。(涉及行政许可的凭许可证经营)
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
刘红霞 | -- | |||
陈伏旦 | -- | |||
李亦民 | -- | |||
陈元旦 | -- |
变更前:无
变更后:法定代表人:赵国利
来源:爱依瑞斯ARIS官 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-25
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:爱依瑞斯ARIS官 2019-08-27
来源:爱依瑞斯ARIS官 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:恒源祥官网 2019-08-25
来源:帅丰官网 2019-08-21
更多 >