经营范围: 机电销售及维修服务、代办移动业务(按合同核定范围及期限)、代办电信业务(按合同核定范围及期限)、手机及配件销售、维修***
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
袁春梅 | -- | 10 | 10 | 100% |
变更前:无
变更后:负责人:李元廷; 成员:李英坤; 成员:黄恒印;
来源:网络媒体 2019-08-28
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-28
来源:网络媒体 2019-08-27
来源:网络媒体 2019-08-26
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-21
更多 >