经营范围:
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
刘正生 | -- | |||
樊武慧 | -- | |||
樊巨岁 | -- | |||
樊文成 | -- | |||
樊月正 | -- |
变更前:无
变更后:孙光宇,执行董事,总经理;郑沙谊,监事
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-26
来源:帅丰SANFER官 2019-08-27
来源:网络媒体 2019-08-25
来源:微信文章 2019-08-26
来源:帅丰SANFER官 2019-08-25
来源:网络媒体 2019-08-25
来源:帅丰SANFER官 2019-08-23
更多 >