经营范围: 农作物(不含种子)种植、销售;为成员提供与种植相关的技术信息咨询服务(有效期至2016年6月24日止)。
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- |
变更前:无
变更后:姓名: 柴巍; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 副总经理 姓名: 方唯; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理 姓名: 方唯; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 姓名: 苏玲; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 姓名: 孙刚; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 副总经理 姓名: 项正浩; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 副总经理 姓名: 张国强; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 副总经理
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:泡泡网 2019-08-27
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:CNPP/买购网 2019-08-28
来源:驱动之家 2019-08-26
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:技嘉GIGABYT 2019-08-28
更多 >