经营范围: 广告设计,样本设计,名片设计,图文设计。
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- |
变更前:无
变更后:(注:标有*标志的为法定代表人), 1 杨培军* 董事长, 2 李国栋 董事, 3 杨海清 董事, 4 甘连舫 董事, 5 张辉 董事, 6 张辉 经理, 7 谢强 监事会主席, 8 陈海山 监事, 9 甘佳庚 监事
来源: 2019-08-25
来源: 2019-08-21
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-27
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-22
更多 >