经营范围:
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- |
变更前:无
变更后:|姓名:李美燕;职务:监事|姓名:王乾友;职务:执行董事|姓名:张来才;职务:经理
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-26
来源:波尼亚官网 2019-08-27
来源:网络媒体 2019-08-28
来源:网络媒体 2019-08-21
来源:网络媒体 2019-08-25
来源:网络媒体 2019-08-29
更多 >