经营范围: 金属材料、焦炭、化工原料(除危险品)购销。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
樊素贤 | -- | - | ||
何献忠 | -- | - |
变更前:无
变更后:何献忠
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-16
来源:网络媒体 2019-08-22
来源:网络媒体 2019-08-28
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-28
更多 >山东欧康置业有限责任公司(汤昌发股权于2014年11月5日冻结)
法人代表:汤昌发成立时间:2010