经营范围: 广告设计、制作、发布、代理服务;组织文化艺术交流活动;会议及展览展示服务;自营和代理各类商品及技术的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
李振 | -- | - |
变更前:无
变更后:(注:标有*标志的为法定代表人), 1 冯建国* 董事长, 2 郭正龙 副董事长, 3 张康全 董事, 4 李德根 董事, 5 金舜福 董事, 6 李德根 经理, 7 张晓东 监事, 8 郑硕镐 监事
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:欧普OPPLE官网 2019-08-25
来源:欧普OPPLE官网 2019-08-27
来源:海尔官网 2019-08-29
来源:红蜻蜓官网 2019-08-25
来源:网络媒体 2019-08-27
来源:雷士照明官网 2019-08-29
来源:海尔官网 2019-08-28
更多 >