经营范围: 住宿、旅店、停车、票务代理服务;预包装食品兼散装食品零售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- |
变更前:无
变更后:法定代表人(负责人): 陆宏翔; 股东: 翁平耀, 10万; 陆宏翔, 990万; 组织机构: 陆宏强 职务: 执行董事兼总经理; 翁平耀 职务: 监事;
来源:恒康官网 2019-08-25
来源:恒康官网 2019-08-29
来源:恒康官网 2019-08-29
来源:圣希沃官网 2019-08-26
来源:恒康官网 2019-08-29
来源:恒康官网 2019-08-27
来源:恒康官网 2019-08-28
来源:恒康官网 2019-08-27
更多 >