经营范围: 生物制品销售;生物工程技术咨询、技术服务及技术培训;农作物种植、销售;会议展览服务。(涉及相关部门审批的,凭审批文件经营)
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
彭丽珍 | -- | - | ||
北京艺都慧能投资有限公司 | -- | - | ||
李东平 | -- | - |
变更前:无
变更后:张伟杰;李克花
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-25
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-27
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-25
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-28
更多 >