经营范围:
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
谷淑红 | -- | 279万人民币 | 0万人民币 | - |
李化男 | -- | 1万人民币 | 0万人民币 | - |
杨永坤 | -- | 1万人民币 | 0万人民币 | - |
于永新 | -- | 1万人民币 | 0万人民币 | - |
王艳春 | -- | 1万人民币 | 0万人民币 | - |
变更前:无
变更后:100.0000 (单位:万元)
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-27
来源: 2019-08-29
查尔斯.慕迪-dq冰淇淋-上海适达餐饮管理有限公司董事长介绍
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-25
来源: 2019-08-29
更多 >