经营范围: 一般经营项目:以自有资金对外投资;富春山健康城建设相关的项目投资、基础配套、土地整理、资产收储、村庄改造(涉及资质的凭资质经营)。
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
桐庐县国有资产管理委员会 | -- |
变更前:无
变更后:法定代表人(负责人): 方毅成; 组织机构: 方毅成 职务: 董事长兼总经理; 雷宇封 职务: 监事; 毛益桢 职务: 监事; 唐俊杰 职务: 副监事会主席; 汪城强 职务: 监事; 王伊茹 职务: 董事; 吴飞 职务: 监事; 易辉 职务: 董事;
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-25
来源: 2019-08-23
来源: 2019-08-28
更多 >