经营范围: 一般经营项目:投资管理、信息咨询、展览服务。
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
胡望云 | -- | - | ||
陈闪威 | -- | - | ||
余海军 | -- | - | ||
李向前 | -- | - | ||
杜国平 | -- | - |
变更前:无
变更后:张伟杰;李克花
来源:网络媒体 2019-08-27
来源:网络媒体 2019-08-28
来源:网络媒体 2019-08-26
来源:网络媒体 2019-08-27
来源:网络媒体 2019-08-28
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-28
来源:帅丰SANFER官 2019-08-28
更多 >