经营范围: 一般经营项目:汽车配件及零部件的研发、制造、加工及销售;从事进出口业务。
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
夏燕 | -- | |||
宋佳文 | -- |
变更前:无
变更后:姓名: 范吕彬; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 姓名: 孙生荣; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 姓名: 孙生荣; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理
来源:网络媒体 2019-08-25
来源:网络媒体 2019-08-27
来源:网络媒体 2019-08-26
来源:网络媒体 2019-08-28
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-23
更多 >