经营范围: 教育投资;教育软件开发;教学设备销售及租赁。
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
邵云清 | -- | |||
徐海涛 | -- | |||
朱战锋 | -- | |||
刘怀安 | -- | |||
陈毅斌 | -- |
变更前:无
变更后:吴乔木
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-23
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-24
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-28
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-28
更多 >