经营范围: 非学历职业技能培训(不含国家统一认可的职业证书类培训)
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
刘戎 | -- | |||
夏玉清 | -- | |||
龚松涛 | -- |
变更前:无
变更后:负责人:邱婕; 成员:董润青; 成员:张彦辰; 成员:蒋素珍; 成员:陆龙祥;
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-28
来源:网络媒体 2019-08-26
来源:网络媒体 2019-08-26
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-28
来源:网络媒体 2019-08-26
来源:CNPP/买购网 2019-08-24
更多 >