经营范围: 投资管理;投资咨询;技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广;企业管理咨询;经济贸易咨询;会议服务;设计、制作、代理、发布广告;承办展览展示活动;组织文化艺术交流活动(不含营业性演出);教育咨询;文化咨询;基础软件服务;应用软件服务;销售电子产品、机械设备、计算机、软件及辅助设备。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
刘集魁 | -- |
变更前:无
变更后:2015-03-31章程备案
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-24
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-29
更多 >