经营范围: 技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;产品设计;经济贸易咨询;货物进出口、技术进出口;销售电子产品、通讯设备、机械设备、安全技术防范产品、计算机、软件及辅助设备、汽车;计算机系统服务;软件开发;工程设计。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;工程设计以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
华北计算机系统工程研究所(中国电子信息产业集团有限公司第六研究所) | -- | 240万元 | 240万元 | 57.1429% |
王立松 | -- | 180万元 | 180万元 | 42.8571% |
蒋海峰 | -- | --万元 | -- | -- |
变更前:无
变更后:有限责任公司(自然人投资或控股)
变更前:无
变更后:姓名/名称:华北计算机系统工程研究所(中国电子信息产业集团有限公司第六研究所),投资人类型:法人股东;姓名/名称:蒋海峰,投资人类型:自然人股东;姓名/名称:王立松,投资人类型:自然人股东
变更前:无
变更后:姓名:袁小舟,职位:董事长;姓名:刘仁辉,职位:董事;姓名:瞿松柏,职位:董事;姓名:胡星,职位:董事;姓名:刘永平,职位:董事;姓名:肖祎,职位:董事;姓名:党引弟,职位:董事;姓名:肖祎,职位:经理;姓名:朱端,职位:监事
变更前:无
变更后:姓名/名称:华北计算机系统工程研究所(中国电子信息产业集团有限公司第六研究所),投资人类型:法人股东;姓名/名称:肖祎,投资人类型:自然人股东;姓名/名称:瞿松柏,投资人类型:自然人股东;姓名/名称:中恒天元科技(北京)有限公司,投资人类型:法人股东;姓名/名称:汤忌萱,投资人类型:自然人股东;姓名/名称:宋士宾,投资人类型:自然人股东
变更前:无
变更后:姓名:袁小舟,职位:董事长;姓名:杨国栋,职位:董事;姓名:刘永平,职位:董事;姓名:党引弟,职位:董事;姓名:肖祎,职位:董事;姓名:王文东,职位:董事;姓名:王伟,职位:董事;姓名:肖祎,职位:经理;姓名:朱端,职位:监事
来源: 2019-08-27
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-26
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-29
更多 >