经营范围: 企业资产管理;企业管理咨询;会议及展览服务;企业营销策划;计算机技术服务;计算机及辅助设备、通讯设备、电子产品、仪器仪表销售。(以上经营范围涉及许可经营项目的,应在取得有关部门的许可后方可经营)
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
何能华 | -- | |||
林平 | -- | |||
朱瑞宁 | -- | |||
中工信资产管理有限公司 | -- | |||
胡丽丽 | -- |
变更前:无
变更后:林光玲
来源:网络媒体 2019-08-24
来源:网络媒体 2019-08-25
来源:欧美斯ONMUSE 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-25
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-28
来源:网络媒体 2019-08-28
更多 >