经营范围: 旅行社服务。
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- |
变更前:无
变更后:侯延军,董事,委派, ;况永,董事长,选举,是;李文伟,监事,任命, ;宁汉华,董事,任命, ;王晶,监事,任命, ;辛春生,董事,委派, ;辛宏,监事,委派, ;辛武,董事,选举, ;
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-24
来源: 2019-08-27
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-20
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
更多 >