经营范围: 固定通信业务、蜂窝移动通信业务、第一类卫星通信业务、第一类数据通信业务;第二类基础电信业务中的网络接入设施服务业务、国内通信设施服务业务(具体业务种类、覆盖范围以许可证为准);国内甚小口径终端地球站通信业务、固定网国内数据传送业务、用户驻地网业务、网络托管业务、互联网数据中心业务、内容分发网络业务、国内互联网虚拟专用网业务、互联网接入服务业务、在线数据处理与交易处理业务、存储转发类业务、国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务)、信息服务业务(仅限互联网信息服务)(具体业务种类、覆盖范围以许可证为准);《信息通信技术》期刊出版(限中国联合网络通信集团有限公司《信息通信技术》编辑部经营)(有效期至2023年12月31日);利用信息网络经营音乐娱乐产品、演出剧(节)目、动漫产品;互联网视听节目服务、IPTV传输服务、手机电视分发服务(具体经营项目以《信息网络传播视听节目许可证》为准);经营与通信及信息业务相关的系统集成、技术开发、技术服务、设备生产、销售、设计施工业务;招标代理;自有房屋出租;电子通信器材的销售;承办展览;专业人员培训;物业管理;技术交流和信息咨询;广告业务;编制、发行电话号码簿。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
国务院国有资产监督管理委员会 | -- | 10481551.957532万元 | 10481551.957532万元 | 98.445% |
中国华能集团有限公司 | -- | 35710.604289万元 | 35710.604289万元 | 0.3354% |
国网信息通信产业集团有限公司 | -- | 31282.234803万元 | 31282.234803万元 | 0.2938% |
中国银行股份有限公司 | -- | 25012.400485万元 | 25012.400485万元 | 0.2349% |
中华通信系统有限责任公司 | -- | 21875万元 | 21875万元 | 0.2055% |
中国医药健康产业股份有限公司 | -- | 15650.488954万元 | 15650.488954万元 | 0.147% |
华润股份有限公司 | -- | 10521.352813万元 | 10521.352813万元 | 0.0988% |
中信国安通信有限公司 | -- | 8861.514947万元 | 8861.514947万元 | 0.0832% |
招商局集团有限公司 | -- | 6249.35575万元 | 6249.35575万元 | 0.0587% |
中国信达资产管理股份有限公司 | -- | 5188.151144万元 | 5188.151144万元 | 0.0487% |
中国中化股份有限公司 | -- | 2608.414825万元 | 2608.414825万元 | 0.0245% |
上海科技创业投资股份有限公司 | -- | 2608.414825万元 | 2608.414825万元 | 0.0245% |
变更前:无
变更后:王晓初
变更前:无
变更后:姓名:王晓初,职位:董事长;姓名:陆益民,职位:副董事长;姓名:李福申,职位:董事;姓名:夏爱东,职位:董事;姓名:龚建中,职位:董事;姓名:张钧安,职位:董事;姓名:孙建军,职位:董事;姓名:解思忠,职位:监事;姓名:刘杰,职位:监事;姓名:鲍宏湘,职位:监事;姓名:霍敏,职位:监事;姓名:孙华,职位:监事;姓名:李军,职位:监事;姓名:张玉亭,职位:监事
变更前:无
变更后:姓名/名称:中华通信系统有限责任公司,投资人类型:企业法人;姓名/名称:中信国安通信有限公司,投资人类型:企业法人;姓名/名称:国务院国有资产监督管理委员会,投资人类型:机关法人;姓名/名称:华润股份有限公司,投资人类型:企业法人;姓名/名称:中国信达资产管理股份有限公司,投资人类型:企业法人;姓名/名称:中国中化股份有限公司,投资人类型:企业法人;姓名/名称:国网信息通信产业集团有限公司,投资人类型:法人股东;姓名/名称:上海科技创业投资股份有限公司,投资人类型:企业法人;姓名/名称:招商局集团有限公司,投资人类型:企业法人;姓名/名称:中国医药健康产业股份有限公司,投资人类型:企业法人;姓名/名称:中国银行股份有限公司,投资人类型:企业法人;姓名/名称:中国华能集团公司,投资人类型:企业法人
变更前:无
变更后:中华通信系统有限责任公司中信国安通信有限公司国务院国有资产监督管理委员会华润股份有限公司中国信达资产管理股份有限公司中国中化股份有限公司国网信息通信产业集团有限公司上海科技创业投资股份有限公司招商局集团有限公司中国医药健康产业股份有限公司中国银行股份有限公司中国华能集团公司
变更前:无
变更后:姓名:常小兵,职位:董事长;姓名:陆益民,职位:副董事长;姓名:龚建中,职位:董事;姓名:夏爱东,职位:董事;姓名:孙建军,职位:董事;姓名:张钧安,职位:董事;姓名:李福申,职位:董事;姓名:孙华,职位:监事;姓名:张玉亭,职位:监事;姓名:李军,职位:监事;姓名:鲍宏湘,职位:监事;姓名:霍敏,职位:监事;姓名:解思忠,职位:监事;姓名:刘杰,职位:监事
来源: 2019-08-25
来源: 2019-08-22
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-27
来源: 2019-08-20
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-29
更多 >