经营范围: 出版中国能源报;利用自有媒体发布广告;设计、制作、代理、发布广告;组织文化艺术交流活动(不含演出);教育咨询、教育科技(涉及文化教育、培训的除外);会议服务;图文设计制作;工艺美术设计;数据处理(数据处理中的银行卡中心、PUE值在1、5以上的云计算数据中心除外);软件开发;承办展览展示;市场营销策划;销售工艺美术品(不含文物、象牙及其制品)、办公用品。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
人民日报社 | -- | 1003.618242万元 | 1003.618242万元 | 100% |
变更前:无
变更后:姓名:何伟,职位:董事长;姓名:桂俊松,职位:董事;姓名:刘建林,职位:董事;姓名:刘建林,职位:经理;姓名:姜彭,职位:监事会主席;姓名:魏秋利,职位:监事;姓名:付拥民,职位:监事
变更前:无
变更后:何伟
变更前:无
变更后:《中国能源报》社有限公司
变更前:无
变更后:1003.618242万元
变更前:无
变更后:1003.618242万元
来源:网络媒体 2019-08-24
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:德维尔Deweie 2019-08-29
来源:德维尔Deweie 2019-08-23
来源:网络媒体 2019-08-23
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-28
来源:网络媒体 2019-08-28
更多 >