经营范围: 无船承运业务(有效期至2020年3月16日);国际船舶代理;综合物流的组织、投资与管理;船舶制造与修理;海洋工程;相关基础设施的投资、建设及运营;进出口业务;技术服务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
招商局集团有限公司 | -- | 1382635.87万元 | 1382635.87万元 | 100% |
变更前:无
变更后:姓名:赵沪湘,职位:董事长;姓名:张建卫,职位:副董事长;姓名:董建军,职位:副董事长;姓名:宋德星,职位:董事;姓名:张锐,职位:董事;姓名:涂晓平,职位:董事;姓名:粟健,职位:董事;姓名:熊贤良,职位:董事;姓名:秦伟,职位:董事;姓名:刘清亮,职位:监事
变更前:无
变更后:无船承运业务(有效期至2020年3月16日);国际船舶代理;综合物流的组织、投资与管理;船舶制造与修理;海洋工程;相关基础设施的投资、建设及运营;进出口业务。企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。
变更前:无
变更后:
变更前:无
变更后:
变更前:无
变更后:
来源: 2019-08-26
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-28
更多 >