经营范围: 组织文化艺术交流活动(不含演出);心理咨询服务(不含治疗)。(以上经营范围依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)**
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
黄菡 | -- | 200万元 | -- | 100% |
熊莉 | -- | --万元 | -- | -- |
滕灵芝 | -- | --万元 | -- | -- |
佐正伟 | -- | --万元 | -- | -- |
田瑜 | -- | --万元 | -- | -- |
陆静 | -- | --万元 | -- | -- |
银梅 | -- | --万元 | -- | -- |
谭小凤 | -- | --万元 | -- | -- |
郑天英 | -- | --万元 | -- | -- |
王月华 | -- | --万元 | -- | -- |
变更前:无
变更后:银梅,谭小凤,滕灵芝,郑天英,陆静,熊莉,王月华,佐正伟,田瑜,黄菡
变更前:无
变更后:中凰文化传播(北京)有限公司,黄菡,周笑
变更前:无
变更后:组织文化艺术交流活动(不含演出);心理咨询服务(不含治疗)。(以上经营范围依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)**
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-27
来源: 2019-08-25
来源: 2019-08-29
更多 >