经营范围: 技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让;经济贸易咨询;市场调查;企业策划;制作、代理、发布广告;销售自行开发后的产品。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
索瑛 | -- | |||
李丽丽 | -- |
变更前:无
变更后:李定植,执行董事兼经理,选举,是;周正发,监事,选举, ;
来源: 2019-08-27
来源: 2019-08-27
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-21
来源: 2019-08-22
来源: 2019-08-26
更多 >