经营范围: 资产管理;企业管理;企业策划;投资咨询;投资管理;承办展览展示;组织文化艺术交流活动;销售办公用品、服装、鞋帽、工艺品。
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
曹书勤 | -- |
变更前:无
变更后:(注:标有*标志的为法定代表人), 1 孔纪明* 执行董事, 2 孔纪明* 总经理, 3 邱金玉 监事
来源: 2019-08-27
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-22
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-27
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-23
更多 >