经营范围: 研发、生产、销售光学零件、光薄膜产品、光学镜头、光学仪器及相关产品和售后服务;货物进出口(法律、行政法规禁止的项目除外;法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营)。
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
易江 | -- | 301.25万元 | -- | 27.9505% |
李展 | -- | 275万元 | -- | 25.5149% |
重庆奥视投资管理中心(有限合伙) | -- | 137.8万元 | -- | 12.7853% |
付承 | -- | 87.5万元 | -- | 8.1184% |
李德秋 | -- | 87.5万元 | -- | 8.1184% |
焦景德 | -- | 70万元 | -- | 6.4947% |
潘玖建 | -- | 61.25万元 | -- | 5.6829% |
王瀚锋 | -- | 40万元 | -- | 3.7113% |
赵勇 | -- | 17.5万元 | -- | 1.6237% |
变更前:无
变更后:1077.8
变更前:无
变更后:主要人员信息变更
变更前:无
变更后:主要人员信息变更
变更前:无
变更后:1077.8
变更前:无
变更后:主要人员信息变更
来源:欧斯迪OUSIDI 2019-08-27
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-28
来源:网络媒体 2019-08-26
来源:欧斯迪OUSIDI 2019-08-22
来源:网络媒体 2019-08-25
来源:帅丰SANFER官 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-22
更多 >