经营范围: 向建筑业、制造业、旅游业、餐饮业、物业管理及保安服务业进行投资;投资咨询服务(国家禁止或限制的项目除外);向所投资企业提供财务咨询服务(不含代理记账);(以下范围限取得许可的分支机构经营):住宿、餐饮服务。**【以上经营范围依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
马俊琴 | -- | 6万元 | 6万元 | 28.5714% |
喻少文 | -- | 3万元 | 3万元 | 14.2857% |
晏春蓉 | -- | 3万元 | 3万元 | 14.2857% |
成燕 | -- | 3万元 | 3万元 | 14.2857% |
何琼 | -- | 3万元 | 3万元 | 14.2857% |
韩笑 | -- | 3万元 | 3万元 | 14.2857% |
郑传会 | -- | --万元 | -- | -- |
谭战军 | -- | --万元 | -- | -- |
张云波 | -- | --万元 | -- | -- |
闫锐 | -- | --万元 | -- | -- |
程永洪 | -- | --万元 | -- | -- |
邓红卫 | -- | --万元 | -- | -- |
吕先伟 | -- | --万元 | -- | -- |
蒋亚梅 | -- | --万元 | -- | -- |
杨昭文 | -- | --万元 | -- | -- |
李平 | -- | --万元 | -- | -- |
李文建 | -- | --万元 | -- | -- |
赵太华 | -- | --万元 | -- | -- |
夏培君 | -- | --万元 | -- | -- |
彭文锡 | -- | --万元 | -- | -- |
曹继业 | -- | --万元 | -- | -- |
高怀琼 | -- | --万元 | -- | -- |
张长玉 | -- | --万元 | -- | -- |
梁贵安 | -- | --万元 | -- | -- |
张勇 | -- | --万元 | -- | -- |
彭燕 | -- | --万元 | -- | -- |
曾凤兰 | -- | --万元 | -- | -- |
邓天才 | -- | --万元 | -- | -- |
杨波 | -- | --万元 | -- | -- |
田定文 | -- | --万元 | -- | -- |
陈翠琴 | -- | --万元 | -- | -- |
王勇 | -- | --万元 | -- | -- |
唐素琼 | -- | --万元 | -- | -- |
张承明 | -- | --万元 | -- | -- |
谭家钊 | -- | --万元 | -- | -- |
王光兰 | -- | --万元 | -- | -- |
秦光荣 | -- | --万元 | -- | -- |
马红升 | -- | --万元 | -- | -- |
周发林 | -- | --万元 | -- | -- |
张碧珍 | -- | --万元 | -- | -- |
张国全 | -- | --万元 | -- | -- |
莫树全 | -- | --万元 | -- | -- |
朱丛健 | -- | --万元 | -- | -- |
李秀强 | -- | --万元 | -- | -- |
王伟林 | -- | --万元 | -- | -- |
刘建刚 | -- | --万元 | -- | -- |
何蓉城 | -- | --万元 | -- | -- |
张伟 | -- | --万元 | -- | -- |
张毅 | -- | --万元 | -- | -- |
陈立芬 | -- | --万元 | -- | -- |
龙朝霞 | -- | --万元 | -- | -- |
姜敬波 | -- | --万元 | -- | -- |
秦国洪 | -- | --万元 | -- | -- |
熊代华 | -- | --万元 | -- | -- |
翟建明 | -- | --万元 | -- | -- |
白金良 | -- | --万元 | -- | -- |
贺盛桃 | -- | --万元 | -- | -- |
赵焕鼎 | -- | --万元 | -- | -- |
李善富 | -- | --万元 | -- | -- |
周剑云 | -- | --万元 | -- | -- |
潘亚维 | -- | --万元 | -- | -- |
陈洪波 | -- | --万元 | -- | -- |
唐春燕 | -- | --万元 | -- | -- |
程红 | -- | --万元 | -- | -- |
季伟鹏 | -- | --万元 | -- | -- |
孙昌华 | -- | --万元 | -- | -- |
王树森 | -- | --万元 | -- | -- |
程海熬 | -- | --万元 | -- | -- |
曾华明 | -- | --万元 | -- | -- |
傅廷生 | -- | --万元 | -- | -- |
陈尚财 | -- | --万元 | -- | -- |
陆全球 | -- | --万元 | -- | -- |
庞一训 | -- | --万元 | -- | -- |
李新荣 | -- | --万元 | -- | -- |
温兴福 | -- | --万元 | -- | -- |
杨宗清 | -- | --万元 | -- | -- |
刘定文 | -- | --万元 | -- | -- |
李世新 | -- | --万元 | -- | -- |
杨永 | -- | --万元 | -- | -- |
艾友明 | -- | --万元 | -- | -- |
覃禄厚 | -- | --万元 | -- | -- |
黄旭 | -- | --万元 | -- | -- |
蒋凤 | -- | --万元 | -- | -- |
李武富 | -- | --万元 | -- | -- |
王丽萍 | -- | --万元 | -- | -- |
张庆 | -- | --万元 | -- | -- |
李华 | -- | --万元 | -- | -- |
蔡继东 | -- | --万元 | -- | -- |
刘龙 | -- | --万元 | -- | -- |
夏怡 | -- | --万元 | -- | -- |
杨升 | -- | --万元 | -- | -- |
傅明常 | -- | --万元 | -- | -- |
米健 | -- | --万元 | -- | -- |
王小红 | -- | --万元 | -- | -- |
廖敬文 | -- | --万元 | -- | -- |
袁永露 | -- | --万元 | -- | -- |
王涛 | -- | --万元 | -- | -- |
史久珍 | -- | --万元 | -- | -- |
胡晓东 | -- | --万元 | -- | -- |
张久彪 | -- | --万元 | -- | -- |
陈见 | -- | --万元 | -- | -- |
孙金权等99人 | -- | --万元 | -- | -- |
变更前:无
变更后:邓天才
变更前:无
变更后:主要人员信息变更
变更前:无
变更后:主要人员信息变更
变更前:无
变更后:邓天才
变更前:无
变更后:重庆市九龙坡区西郊路53号A栋第5层
来源:网络媒体 2019-08-28
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-25
来源:MK鑫雅官网 2019-08-25
来源:网络媒体 2019-08-22
来源:网络媒体 2019-08-23
来源:森歌SENG官网 2019-08-29
更多 >